Gerente
Christian Xavier Moyón Gómez
Gerente General de la empresa desde el 06/01/2020 , hasta la presente fecha.
GERENTE GENERAL
Misión
Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Empresa; administrar y evaluar la gestión institucional, y cumplir con lo que establece la normativa legal, la misión y objetivos institucionales.
GERENCIA GENERAL
ALVAREZ SANCHEZ NELSON EDY
Gerente General de la empresa en el período 20/07/2011 - 29/02/20212
GERENTE GENERAL
GUAMAN CHIMBAY MARCO AURELIO
Gerente General de la empresa en el período 01/04/2012 - 30/06/2013
GERENTE GENERAL (e)
POMA AYALA MAURO VINICIO
Gerente General de la empresa en el periodo 01/07/2013 - 02/01/2016.
GERENTE GENERAL
CANDO HERAS JAIME DANIEL
Gerente General de la empresa en el período 06/11/2017 - 05/11/2019
GERENTE GENERAL
TOSCANO GAVILANES CRISTIAN JEFFERSON
Gerente General (e) en el período 06/11/2019 - 31/12/2019
GERENTE GENERAL (e)
IDROVO MARTINEZ MIGUEL MELCHOR
Gerente General (e) de la empresa en el período 03/01/2016 - 05/11/2017